Ing. Zuzana ánová
Seznam činností
Parlament
- poslankyně od 21. 10. 2014 do 26. 10. 2017
Výbor
- Výbor pro sociální politiku, členka od 30. 10. 2014 do 26. 10. 2017
- Petiční výbor, členka od 18. 9. 2015 do 26. 10. 2017
Podvýbor
- Podvýbor pro pracovní legislativu, zaměstnanost a činnost Úřadu práce, členka od 27. 11. 2014 do 26. 10. 2017
Komise
- Volební komise, členka od 30. 10. 2014 do 26. 10. 2017
Klub
- Poslanecký klub ANO 2011, členka od 21. 10. 2014 do 26. 10. 2017