MUDr. Jana Gavlasová
Seznam činností
Parlament
- poslankyně od 1. 6. 1996 do 19. 6. 1998
Výbor
- Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, členka od 2. 7. 1996 do 19. 6. 1998
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, členka od 12. 6. 1996 do 19. 6. 1998