RNDr. Libor Ambrozek
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 1. 6. 1996 do 19. 6. 1998
Výbor
- Zemědělský výbor, člen od 2. 7. 1996 do 19. 6. 1998
- Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, člen od 2. 7. 1996 do 19. 6. 1998
Komise
- Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, člen od 5. 2. 1997 do 19. 6. 1998
Delegace
- Stálá delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie, člen od 4. 7. 1996 do 21. 5. 1997
Klub
- Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československá strany lidové, člen od 6. 6. 1996 do 19. 6. 1998