Josef Vejvoda
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Zemědělský výbor, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
Komise
- Volební komise Poslanecké sněmovny, člen od 15. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Dočasná komise pro otázky vnitřního trhu, člen od 6. 12. 2000 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 24. 6. 1998 do 20. 6. 2002