Franz Windirsch
Seznam činností
Výbor
- Výbor rozpočtový, člen od 1. 6. 1920 do 16. 6. 1920
- Výbor rozpočtový, člen od 4. 11. 1920 do 14. 11. 1925
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslanec od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925