Ing. Miroslav Svoboda
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 3. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Výbor
- Rozpočtový výbor, člen od 12. 9. 2006 do 3. 6. 2010
- Výbor pro obranu, člen od 12. 9. 2006 do 3. 6. 2010
- Výbor pro obranu, místopředseda od 13. 9. 2006 do 3. 6. 2010
Podvýbor
- Podvýbor pro finanční trhy a loterie, člen od 1. 12. 2006 do 3. 6. 2010
- Podvýbor pro kontrolu programového financování AČR, člen od 10. 1. 2007 do 3. 6. 2010
Komise
- Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, člen od 8. 11. 2006 do 3. 6. 2010
- Vyšetřovací komise pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky, člen od 18. 2. 2009 do 3. 6. 2010
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 5. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Bulharsko, člen od 17. 1. 2007 do 3. 6. 2010
- Skupina ČR - Vietnam, člen od 31. 1. 2007 do 3. 6. 2010
- Skupina ČR - Izrael, člen od 20. 2. 2007 do 3. 6. 2010
- Skupina ČR - Afghánistán, člen od 6. 11. 2009 do 3. 6. 2010