MVDr. Pavel Bohatec
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 7. 11. 2012 do 28. 8. 2013
Výbor
- Kontrolní výbor, člen od 18. 12. 2012 do 28. 8. 2013
- Kontrolní výbor, místopředseda od 7. 5. 2013 do 28. 8. 2013
Podvýbor
- Podvýbor pro lesní a vodní hospodářství a potravinářství, člen od 23. 1. 2013 do 28. 8. 2013
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 7. 11. 2012 do 28. 8. 2013