Richard Dolejš
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 26. 10. 2013 do 26. 10. 2017
Výbor
- Výbor pro bezpečnost, člen od 4. 12. 2013 do 26. 10. 2017
- Výbor pro bezpečnost, místopředseda od 5. 12. 2013 do 26. 10. 2017
Komise
- Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, člen od 12. 12. 2013 do 26. 10. 2017
- Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, místopředseda od 13. 2. 2014 do 26. 10. 2017
- Vyšetřovací komise k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016, člen od 29. 6. 2016 do 26. 10. 2017
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 29. 10. 2013 do 26. 10. 2017