Ing. Jiří Krátký
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 29. 5. 2010 do 28. 8. 2013
- ověřovatel od 24. 6. 2010 do 28. 8. 2013
Výbor
- Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, člen od 7. 7. 2010 do 28. 8. 2013
- Výbor pro životní prostředí, člen od 7. 7. 2010 do 28. 8. 2013
- Organizační výbor, člen od 7. 7. 2010 do 6. 12. 2011
Podvýbor
- Podvýbor pro cestovní ruch, člen od 6. 10. 2010 do 28. 8. 2013
- Podvýbor pro energetiku, člen od 6. 10. 2010 do 28. 8. 2013
- Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu, člen od 18. 11. 2010 do 28. 8. 2013
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 4. 6. 2010 do 28. 8. 2013