Pracovní skupina Parlamentu pro jednání s poslanci Národní rady Rakouska o otázkách souvisejících s provozem jaderné elektrárny Temelín. od 9. 5. 2007 do 4.12.2007
Vláda České republiky. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy od 4. 12. 2007 do 8.05.2009