Ing. Michal Kučera
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 26. 10. 2013 do 26. 10. 2017
Výbor
- Výbor pro životní prostředí, člen od 4. 12. 2013 do 26. 10. 2017
- Hospodářský výbor, člen od 4. 12. 2013 do 26. 10. 2017
Podvýbor
- Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny, člen od 20. 2. 2014 do 26. 10. 2017
- Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny, předseda od 20. 2. 2014 do 26. 10. 2017
- Podvýbor pro energetiku, člen od 26. 2. 2014 do 26. 10. 2017
- Podvýbor pro ochranu soukromí, člen od 27. 5. 2014 do 26. 10. 2017
Klub
- Poslanecký klub TOP 09 a Starostové, člen od 31. 10. 2013 do 26. 10. 2017
- Poslanecký klub TOP 09 a Starostové, místopředseda od 11. 2. 2015 do 4. 4. 2017
- Poslanecký klub TOP 09 a Starostové, předseda od 4. 4. 2017 do 26. 10. 2017
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Austrálie, Nový Zéland, člen od 13. 2. 2014 do 26. 10. 2017
- Skupina ČR - Spojené království Velké Británie a Severního Irska, člen od 13. 2. 2014 do 26. 10. 2017
- Skupina ČR - Kanada, člen od 13. 2. 2014 do 26. 10. 2017
- Skupina ČR - Spojené státy americké, člen od 30. 3. 2015 do 26. 10. 2017