Lubomír paněl
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 21. 10. 2017 do 20. 10. 2021
Výbor
- Volební výbor, člen od 28. 11. 2017 do 20. 10. 2021
- Petiční výbor, člen od 28. 11. 2017 do 20. 10. 2021
- Volební výbor, ověřovatel výboru od 28. 11. 2017 do 20. 10. 2021
- Volební výbor, místopředseda od 12. 12. 2017 do 20. 10. 2021
- Rozpočtový výbor, člen od 17. 4. 2019 do 20. 10. 2021
Komise
- Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, člen od 12. 12. 2017 do 20. 10. 2021
Klub
- Poslanecký klub Svoboda a přímá demokracie, člen od 26. 10. 2017 do 20. 10. 2021