JUDr. Otto Hahn
Seznam činností
Výbor
- Výbor rozpočtový, člen od 17. 11. 1920 do 9. 12. 1920
- Výbor státně-zřízenecký, člen od 23. 11. 1920 do 20. 10. 1921
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslanec od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925