Ing. Jan Kostrhun
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro vědu a vysoké školy, člen od 16. 9. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro kulturu, člen od 16. 9. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro kulturu, předseda od 16. 9. 1998 do 20. 6. 2002
Komise
- Stálá komise pro sdělovací prostředky, člen od 16. 10. 1998 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 24. 6. 1998 do 20. 6. 2002