Ing. Antonín Macháček
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Rozpočtový výbor, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro kontrolu, člen od 23. 9. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro kontrolu, místopředseda od 23. 9. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro investiční dotace ve zdravotnictví a sociální oblasti, člen od 4. 11. 1998 do 20. 6. 2002
Komise
- Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, člen od 16. 10. 1998 do 20. 6. 2002
- Vyšetřovací komise pro objasnění rozhodování státu v IPB, člen od 10. 7. 2000 do 30. 6. 2001
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 24. 6. 1998 do 20. 6. 2002
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, místopředseda od 18. 4. 2000 do 20. 6. 2002