Doc.PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc.
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 1. 6. 1996 do 19. 6. 1998
Výbor
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, člen od 2. 7. 1996 do 19. 6. 1998
Delegace
- Stálá delegace Parlamentu pro spolupráci s Evropským parlamentem, člen od 4. 7. 1996 do 19. 6. 1998
Klub
- Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy, člen od 3. 6. 1996 do 19. 6. 1998