Tomáš Hasil
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 3. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Výbor
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, člen od 12. 9. 2006 do 3. 6. 2010
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, místopředseda od 13. 9. 2006 do 3. 6. 2010
Podvýbor
- Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, člen od 15. 11. 2006 do 3. 6. 2010
Komise
- Stálá komise pro sdělovací prostředky, člen od 8. 11. 2006 do 3. 6. 2010
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 8. 6. 2006 do 3. 6. 2010