Zdenka Dopitová
Seznam činností
Parlament
- poslankyně od 25. 10. 2008 do 3. 6. 2010
Výbor
- Mandátový a imunitní výbor, členka od 18. 2. 2009 do 3. 6. 2010
- Výbor pro sociální politiku, členka od 5. 11. 2009 do 3. 6. 2010
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, členka od 25. 10. 2008 do 3. 6. 2010