Petr Jalowiczor
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 29. 5. 2010 do 7. 2. 2012
Výbor
- Zemědělský výbor, člen od 7. 7. 2010 do 7. 2. 2012
Podvýbor
- Podvýbor pro dopravu, člen od 6. 10. 2010 do 7. 2. 2012
- Podvýbor pro lesní a vodní hospodářství a potravinářství, člen od 24. 11. 2010 do 7. 2. 2012
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 4. 6. 2010 do 7. 2. 2012