František Biňovec
Seznam činností
Výbor
- Výbor dopravní, člen od 8. 6. 1920 do 15. 6. 1920
- Výbor zásobovací, člen od 10. 6. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor zemědělský, člen od 10. 6. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor zemědělský, místopředseda od 15. 6. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor rozpočtový, člen od 4. 11. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor zásobovací, zapisovatel od 24. 11. 1920 do 14. 11. 1925
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslanec od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925