Ing. Rudolf Jung
Seznam činností
Výbor
- Výbor rozpočtový, člen od 1. 6. 1920 do 16. 6. 1920
- Výbor státně-zřízenecký, člen od 10. 6. 1920 do 8. 7. 1920
- Výbor rozpočtový, člen od 18. 6. 1920 do 23. 11. 1920
- Výbor rozpočtový, člen od 4. 12. 1920 do 14. 11. 1925
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslanec od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925