Ing. Dušan Navrátil
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 1. 6. 1996 do 19. 6. 1998
Výbor
- Výbor pro obranu a bezpečnost, člen od 2. 7. 1996 do 19. 6. 1998
- Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, člen od 2. 7. 1996 do 1. 7. 1997
Podvýbor
- Podvýbor pro zpravodajské služby, člen od 13. 3. 1997 do 19. 6. 1998
- Podvýbor pro vězeňství, člen od 17. 4. 1997 do 19. 6. 1998
Komise
- Volební komise Poslanecké sněmovny, člen od 25. 6. 1996 do 19. 6. 1998
- Stálá komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR, člen od 25. 7. 1996 do 19. 6. 1998
- Vyšetřovací komise POLDI Kladno, člen od 8. 10. 1996 do 19. 6. 1998
- Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství, člen od 28. 2. 1997 do 19. 6. 1998
- Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství, předseda od 28. 2. 1997 do 19. 6. 1998
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické aliance, člen od 7. 6. 1996 do 9. 4. 1998
- Poslanecký klub Občanské demokratické aliance, místopředseda od 13. 1. 1998 do 9. 4. 1998
- Nezařazení, od 10. 4. 1998 do 13. 4. 1998
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 14. 4. 1998 do 19. 6. 1998