Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998-2002
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998-2002
č. 1 | k volbě ověřovatelů zahraničního výboru (23. července 1998) |
č. 2 | k volbě volební komise zahraničního výboru (23. července 1998) |
č. 3 | k volbě předsedy výboru (23. července 1998) |
č. 4 | k volbě místopředsedů zahraničního výboru (23. července 1998) |
č. 5 | k volbě místopředsedy zahraničního výboru (16. září 1998) |
č. 6 | ke zřízení podvýboru zahraničního výboru pro styky s krajany (16. září 1998) |
č. 7 | ke zřízení podvýboru zahraničního výboru pro prezentaci České republiky v zahraničí (16. září 1998) |
č. 8 | k vyslání delegace zahraničního výboru do Belgie (16. září 1998) |
č. 9 | ke státnímu závěrečnému účtu za rok 1997 – kapitola Ministerstva zahraničních věcí (23. září 1998) |
č. 10 | k plánu zahraničních aktivit zahraničního výboru (23. září 1998) |
č. 11 | k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 /sněmovní tisk 14/ (23. září 1998) |
č. 12 | k účasti ministra zahraničních věcí ČR na schůzi zahraničního výboru (23. září 1998) |
č. 13 | k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 /sněmovní tisk 14/ (30. září 1998) |
č. 14 | k zásadám pro sestavování plánu zahraničních aktivit zahraničního výboru (30. září 1998) |
č. 15 | k plánu zahraničních styků zahraničního výboru na 2. pololetí 1998, popř. 1. pololetí 1999 (30. září 1998) |
č. 16 | k informaci ministra zahraničních věcí ČR Jana Kavana o aktuální situaci v Kosovu (8. října 1998) |
č. 17 | k usnesení zahraničního výboru č. 6 ke zřízení podvýboru zahraničního výboru pro styky s krajany (11. listopadu 1998) |
č. 18 | k usnesení zahraničního výboru č. 7 ke zřízení podvýboru zahraničního výboru pro prezentaci České republiky v zahraničí (19. listopadu 1998) |
č. 19 | k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 13. února v Ulánbátaru na 1998 /sněmovní tisk 23/ (19. listopadu 1998) |
č. 20 | k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku podepsaná v Sofii dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 27/ (19. listopadu 1998) |