Ing. Jaroslav Palas
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Zemědělský výbor, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Zemědělský výbor, předseda od 24. 7. 1998 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro investiční dotace ve zdravotnictví a sociální oblasti, člen od 4. 11. 1998 do 20. 6. 2002
Delegace
- Stálá delegace Parlamentu pro spolupráci s Evropským parlamentem, člen od 16. 10. 1998 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 24. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Řecko, člen od 5. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Řecko, předseda od 5. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Bulharsko, člen od 9. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Bulharsko, předseda od 9. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Rumunsko, člen od 10. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Jihoafrická republika, člen od 19. 5. 1999 do 20. 6. 2002
Instituce
- Dozorčí rada Pozemkového fondu České republiky, člen od 2. 4. 1997 do 1. 4. 2002