Josef Haken
Seznam činností
Výbor
- Výbor kulturní, člen od 8. 6. 1920 do 27. 10. 1920
- Výbor státně-zřízenecký, člen od 10. 6. 1920 do 20. 10. 1921
- Výbor vyšetřovací, člen od 10. 7. 1920 do 27. 10. 1920
- Výbor právní, člen od 27. 10. 1920 do 20. 10. 1921
- Výbor socialisační, člen od 27. 10. 1920 do 14. 11. 1925
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslanec od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925