Ing. Jan Třebický
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 1. 6. 1996 do 19. 6. 1998
Výbor
- Rozpočtový výbor, člen od 2. 7. 1996 do 19. 6. 1998
- Zahraniční výbor, člen od 5. 2. 1997 do 2. 12. 1997
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 11. 6. 1996 do 19. 1. 1998
- Poslanecký klub Unie svobody, člen od 20. 1. 1998 do 19. 6. 1998