PhDr. Stanislav Volák
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, místopředseda od 12. 11. 1998 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro tělovýchovu, člen od 16. 9. 1998 do 18. 11. 1999
- Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, člen od 17. 9. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro rovné příležitosti a otázky rodiny, člen od 23. 9. 1998 do 20. 6. 2002
Komise
- Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, člen od 16. 10. 1998 do 25. 10. 2000
- Dočasná komise pro důchodovou reformu, člen od 4. 7. 2000 do 31. 12. 2001
Klub
- Poslanecký klub Unie svobody, člen od 26. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Velká Británie, člen od 10. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Jihoafrická republika, člen od 19. 5. 1999 do 20. 6. 2002
Vláda
- Vláda České republiky, ministr práce a sociálních věcí od 2. 1. 1998 do 21. 7. 1998