Pavel Dostál
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 24. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Island, člen od 9. 2. 1999 do 20. 6. 2002
Vláda
- Vláda České republiky, ministr kultury od 22. 7. 1998 do 14. 7. 2002