Tomáš Květák
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 1. 6. 1996 do 19. 6. 1998
Výbor
- Rozpočtový výbor, člen od 2. 7. 1996 do 19. 6. 1998
Komise
- Volební komise Poslanecké sněmovny, člen od 25. 6. 1996 do 19. 6. 1998
- Stálá komise pro bankovnictví, člen od 4. 7. 1996 do 19. 6. 1998
Delegace
- Stálá delegace Parlamentu pro spolupráci s Evropským parlamentem, člen od 4. 7. 1996 do 19. 6. 1998
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 11. 6. 1996 do 19. 6. 1998