Ing. František Novák, CSc.
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 1. 6. 1996 do 19. 6. 1998
Výbor
- Zemědělský výbor, člen od 2. 7. 1996 do 19. 6. 1998
- Zemědělský výbor, ověřovatel výboru od 3. 7. 1996 do 19. 6. 1998
- Zemědělský výbor, místopředseda od 22. 4. 1998 do 19. 6. 1998
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 11. 6. 1996 do 19. 6. 1998