Mgr. Jan Vidím
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Výbor pro obranu a bezpečnost, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Volební výbor, člen od 1. 3. 2001 do 20. 6. 2002
- Volební výbor, předseda od 1. 3. 2001 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro zpravodajské služby, člen od 30. 9. 1998 do 20. 6. 2002
Komise
- Volební komise Poslanecké sněmovny, člen od 15. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Volební komise Poslanecké sněmovny, předseda od 15. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství, člen od 24. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství, předseda od 19. 8. 1998 do 20. 6. 2002
- Vyšetřovací komise pro vyšetření pochyb. v kauze TELECOM, člen od 15. 1. 1999 do 30. 4. 2000
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 30. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Instituce
- Dozorčí rada VZP, člen od 2. 4. 1999 do 2. 4. 2003