Jan Pocisk
Seznam činností
Výbor
- Výbor zahraniční, člen od 9. 7. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor vyšetřovací, člen od 27. 10. 1920 do 11. 11. 1920
- Výbor dopravní, člen od 17. 11. 1920 do 14. 11. 1925
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslanec od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925