Ing. Jan Grůza
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Hospodářský výbor, člen od 22. 7. 1998 do 25. 10. 2000
- Zemědělský výbor, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Zemědělský výbor, místopředseda od 23. 7. 1998 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro bytovou politiku, člen od 24. 9. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro obchod a cestovní ruch, člen od 7. 10. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro integrovaný záchranný systém a civilní nouzové plánování, člen od 5. 11. 1998 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové, člen od 25. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Ruská federace, člen od 5. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - latinskoamerické země, člen od 5. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Austrálie a Nový Zéland, člen od 19. 5. 1999 do 20. 6. 2002
Instituce
- Dozorčí rada Pozemkového fondu České republiky, člen od 24. 5. 2002 do 24. 5. 2007