JUDr. Vlasta Parkanová
Seznam činností
Parlament
- poslankyně od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Ústavně právní výbor, členka od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Ústavně právní výbor, místopředsedkyně od 23. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Volební výbor, členka od 1. 3. 2001 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro vězeňství, členka od 30. 9. 1998 do 20. 6. 2002
Komise
- Vyšetřovací komise pro vyšetření pochyb. v kauze TELECOM, členka od 15. 1. 1999 do 30. 4. 2000
- Dočasná komise pro otázky vnitřního trhu, členka od 6. 12. 2000 do 22. 5. 2001
- Stálá komise pro sdělovací prostředky, členka od 22. 5. 2001 do 20. 6. 2002
Delegace
- Stálá delegace Parlamentu pro spolupráci s Evropským parlamentem, členka od 16. 10. 1998 do 20. 6. 2002
- Stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, členka od 13. 12. 2001 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové, členka od 25. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Vláda
- Vláda České republiky, ministryně spravedlnosti od 2. 1. 1998 do 21. 7. 1998