Msgr. Alois Roudnický
Seznam činností
Výbor
- Výbor socialisační, člen od 10. 6. 1920 do 14. 11. 1925
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslanec od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925
- Poslanecká sněmovna, zapisovatel od 27. 10. 1922 do 14. 11. 1925