Václav Hanuš
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro zdravotně postižené, člen od 23. 9. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro zdravotně postižené, místopředseda od 23. 9. 1998 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 30. 6. 1998 do 20. 6. 2002