Ing. Libor Ježek
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Rozpočtový výbor, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro kontrolu, člen od 23. 9. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro kontrolu, předseda od 23. 9. 1998 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 30. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Instituce
- Dozorčí rada České konsolidační agentury, člen od 10. 7. 2001 do 9. 10. 2002