Ing. Ladislav Korbel
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Rozpočtový výbor, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro kontrolu, člen od 23. 9. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro podporu podnikání a legislativní činnost, člen od 8. 10. 1998 do 20. 6. 2002
Komise
- Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství, člen od 24. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Dočasná komise pro otázky vnitřního trhu, člen od 6. 12. 2000 do 20. 6. 2002
- Dočasná komise pro otázky vnitřního trhu, předseda od 11. 4. 2001 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub Unie svobody, člen od 26. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Slovensko, člen od 4. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Ruská federace, člen od 5. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Kuvajt, člen od 9. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Velká Británie, člen od 10. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Tunisko, člen od 1. 4. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Japonsko, člen od 13. 5. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Austrálie a Nový Zéland, člen od 19. 5. 1999 do 20. 6. 2002