Ing. Josef Krejčí
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Výbor pro evropskou integraci, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro regionální a příhraniční spolupráci, člen od 10. 12. 1998 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 30. 6. 1998 do 20. 6. 2002