PhDr. Petr Matějů
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ověřovatel výboru od 23. 7. 1998 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro vědu a vysoké školy, člen od 16. 9. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro vědu a vysoké školy, předseda od 16. 9. 1998 do 20. 6. 2002
Delegace
- Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, člen od 16. 10. 1998 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub Unie svobody, člen od 26. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Polsko, člen od 4. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Ukrajina, člen od 5. 2. 1999 do 5. 2. 1999
- Skupina ČR - Norsko, člen od 9. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Švédsko, člen od 10. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Velká Británie, člen od 10. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - USA, člen od 11. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Maďarsko, člen od 20. 5. 1999 do 20. 6. 2002