Ing. František Ondruš
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Výbor pro obranu a bezpečnost, člen od 28. 1. 2000 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro regionální rozvoj, člen od 24. 9. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro hospodaření se surovinami a s odpady, člen od 24. 9. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro obchod a cestovní ruch, člen od 7. 10. 1998 do 8. 10. 1998
- Podvýbor pro zpravodajské služby, člen od 5. 11. 1998 do 20. 6. 2002
Komise
- Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, člen od 24. 7. 1998 do 12. 7. 2001
- Vyšetřovací komise pro objasnění rozhodování státu v IPB, člen od 10. 7. 2000 do 30. 6. 2001
Klub
- Poslanecký klub Unie svobody, člen od 26. 6. 1998 do 20. 6. 2002