Vladimír Paulík
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro veřejnou správu, člen od 24. 9. 1998 do 20. 6. 2002
Komise
- Volební komise Poslanecké sněmovny, člen od 15. 7. 1998 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub Unie svobody, člen od 26. 6. 1998 do 16. 10. 2001
- Nezařazení, od 17. 10. 2001 do 20. 6. 2002