Ing. Eduard Vávra
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Hospodářský výbor, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro bytovou politiku, člen od 24. 9. 1998 do 1. 1. 1999
- Podvýbor pro průmysl a stavebnictví, člen od 7. 10. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro průmysl a stavebnictví, místopředseda od 7. 10. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro podporu podnikání a legislativní činnost, člen od 8. 10. 1998 do 20. 6. 2002
Komise
- Dočasná komise pro otázky vnitřního trhu, člen od 6. 12. 2000 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 30. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Norsko, člen od 9. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Litva, člen od 9. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Kypr, člen od 11. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Turecko, člen od 13. 5. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Arménie, člen od 30. 6. 1999 do 20. 6. 2002
Instituce
- Dozorčí rada Státního fondu podpory investic, člen od 12. 12. 2000 do 9. 10. 2002