Mgr. Bohuslav Záruba
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Mandátový a imunitní výbor, člen od 15. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Ústavně právní výbor, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Mandátový a imunitní výbor, místopředseda od 24. 7. 1998 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro školství, člen od 16. 9. 1998 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 30. 6. 1998 do 20. 6. 2002