Ing. Stanislav Bělehrádek
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 1. 6. 1996 do 1. 11. 1996
Výbor
- Hospodářský výbor, člen od 2. 7. 1996 do 1. 11. 1996
Klub
- Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československá strany lidové, člen od 6. 6. 1996 do 1. 11. 1996
Vláda
- Vláda České republiky, člen od 1. 1. 1993 do 3. 7. 1996