Mgr. Vítězslav Jandák
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 3. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Výbor
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, člen od 12. 9. 2006 do 3. 6. 2010
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, místopředseda od 13. 9. 2006 do 3. 6. 2010
Podvýbor
- Podvýbor pro kulturu a mediální legislativu, člen od 27. 9. 2006 do 3. 6. 2010
- Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, člen od 15. 11. 2006 do 3. 6. 2010
Komise
- Stálá komise pro sdělovací prostředky, člen od 8. 11. 2006 do 3. 6. 2010
- Stálá komise pro sdělovací prostředky, předseda od 7. 2. 2007 do 3. 6. 2010
- Dočasná komise pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, člen od 25. 6. 2008 do 3. 6. 2010
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 5. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Slovensko, člen od 1. 3. 2007 do 3. 6. 2010
- Skupina ČR - Slovinsko, člen od 15. 3. 2007 do 3. 6. 2010
- Skupina ČR - Chorvatsko, člen od 15. 3. 2007 do 3. 6. 2010
Vláda
- Vláda České republiky, ministr kultury od 17. 8. 2005 do 16. 8. 2006