Věra Jakubková
Seznam činností
Parlament
- poslankyně od 3. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Výbor
- Ústavně právní výbor, členka od 12. 9. 2006 do 7. 2. 2007
- Hospodářský výbor, členka od 12. 9. 2006 do 3. 6. 2010
Podvýbor
- Finanční podvýbor, členka od 15. 9. 2006 do 4. 4. 2007
- Podvýbor pro dopravu, členka od 27. 9. 2006 do 3. 6. 2010
- Podvýbor pro financování péče o životní prostředí, členka od 4. 10. 2006 do 2. 4. 2007
- Podvýbor pro školství, členka od 15. 11. 2006 do 3. 6. 2010
- Podvýbor pro ochranu spotřebitele, členka od 7. 2. 2007 do 3. 6. 2010
- Podvýbor pro ochranu spotřebitele, předsedkyně od 7. 2. 2007 do 3. 6. 2010
Komise
- Stálá komise pro bankovnictví, členka od 8. 11. 2006 do 3. 6. 2010
- Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch, členka od 20. 3. 2007 do 3. 6. 2010
Klub
- Nezařazení - Strana zelených, členka od 3. 6. 2006 do 9. 1. 2007
- Poslanecký klub Strany zelených, členka od 9. 1. 2007 do 22. 11. 2008
- Nezařazení, členka od 22. 11. 2008 do 3. 6. 2010
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Maďarsko, členka od 11. 2. 2009 do 3. 6. 2010
Instituce
- Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury, členka od 21. 3. 2007 do 21. 3. 2011