Ing. Gabriela Kalábková
Seznam činností
Parlament
- poslankyně od 5. 4. 2013 do 28. 8. 2013
Výbor
- Ústavně právní výbor, členka od 17. 5. 2013 do 28. 8. 2013
- Mandátový a imunitní výbor, členka od 17. 5. 2013 do 28. 8. 2013
Podvýbor
- Podvýbor pro lidská práva, členka od 28. 5. 2013 do 28. 8. 2013
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, členka od 5. 4. 2013 do 28. 8. 2013