Ing. Jaroslav Krupka
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 3. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Výbor
- Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, člen od 12. 9. 2006 do 3. 6. 2010
Podvýbor
- Podvýbor pro dopravu, člen od 27. 9. 2006 do 3. 6. 2010
- Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy, člen od 31. 10. 2006 do 3. 6. 2010
- Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy, předseda od 31. 10. 2006 do 3. 6. 2010
- Podvýbor pro regionální rozvoj a využívání fondů EU, člen od 8. 11. 2006 do 3. 6. 2010
- Podvýbor pro energetiku, člen od 13. 3. 2007 do 3. 6. 2010
Komise
- Stálá komise pro bankovnictví, člen od 8. 11. 2006 do 3. 6. 2010
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 8. 6. 2006 do 3. 6. 2010