JUDr. Vít Bárta
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 29. 5. 2010 do 28. 8. 2013
Výbor
- Organizační výbor, člen od 6. 9. 2011 do 6. 12. 2011
- Rozpočtový výbor, člen od 6. 9. 2011 do 20. 6. 2012
- Organizační výbor, člen od 13. 12. 2011 do 3. 5. 2012
Klub
- Poslanecký klub Věci veřejné, člen od 31. 5. 2010 do 18. 4. 2012
- Poslanecký klub Věci veřejné, předseda od 12. 7. 2011 do 18. 4. 2012
- Nezařazení, člen od 18. 4. 2012 do 23. 10. 2012
- Poslanecký klub Věci veřejné, člen od 23. 10. 2012 do 28. 8. 2013
Vláda
- Vláda České republiky, ministr dopravy od 13. 7. 2010 do 21. 4. 2011